ymddiriedolwyr PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1096526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Elizabeth Presswood | Cadeirydd | 01 July 2017 |
|
|||||
Anna Maria Wright | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Comer | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Sandra Joanne Blank | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Sathushen Kukapalan | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Emma Wohl | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Laura perfetti | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Christine Cheshire | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Keith John Appleyard | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Lorna Jane Pendred | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Raymond Peter Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
GRAHAM JOHN MCMILLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.