Hanes ariannol THE COMMUNITY COUNCIL OF SHROPSHIRE
Rhif yr elusen: 1096779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.66k | £484.85k | £702.54k | £1.21m | £809.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £557.00k | £544.82k | £598.27k | £844.42k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.04k | £12.00k | £44.49k | £14.81k | £14.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £210.38k | £221.98k | £418.01k | £606.15k | £512.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £195.87k | N/A | £224.93k | £483.51k | £146.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.08k | N/A | £35.26k | £42.14k | £41.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £267.88k | N/A | £420.37k | £664.94k | £570.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £55.75k | N/A | £548 | £0 | £163 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.15k | N/A | £21.47k | £23.92k | £32.81k | |
|
Incwm - Arall | £4.68k | N/A | £517 | £453 | £19.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £503.76k | N/A | £540.99k | £779.32k | £882.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.23k | N/A | £57.27k | £65.10k | £70.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.68k | N/A | £12.95k | £19.48k | £22.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £30.19k | N/A | £67.60k | £96.27k | £188.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.31k | N/A | £7.55k | £8.74k | £8.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.