Hanes ariannol SMA TRUST
Rhif yr elusen: 1097765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.22k | £442.96k | £619.88k | £641.89k | £871.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.53k | £534.78k | £834.30k | £1.06m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £207.76k | £260.86k | £274.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £406.89k | £377.59k | £594.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £5.24k | £3.44k | £2.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £654.30k | £854.93k | £914.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £179.37k | £178.29k | £264.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £7.72k | £0 | £12.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £488.41k | £678.06k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £620 | £413 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.