Hanes ariannol THE HERMITAGE FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1100096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £578.39k | £265.45k | £464.82k | £13.76k | £55.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.11k | £186.02k | £144.41k | £98.43k | £121.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £219.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £288.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £61.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £410.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £20.87k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.