Hanes ariannol BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1098834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £2.00m | £2.02m | £2.34m | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.48m | £2.42m | £1.96m | £2.01m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.00k | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £356.50k | £305.43k | £395.44k | £508.81k | £1.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.80k | £102.64k | £67.38k | £173.26k | £187.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.99m | £1.89m | £1.95m | £2.17m | £2.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.91k | £9.66k | £6.42k | £5.45k | £11.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.50k | £36.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £2.35m | £1.89m | £1.94m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.48k | £66.42k | £69.96k | £71.55k | £88.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.02k | £32.55k | £19.04k | £16.45k | £17.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.37m | £1.10m | £816.88k | £737.36k | £1.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.