ymddiriedolwyr BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1098834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR STEPHEN BLACKMORE | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Dr Nicole Cavender | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||||||
Karen Fawcett | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||||||
Dr Ren Hai | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||||||
Kirtida Makani | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||||||||
Carmel Helene Mbizvo | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Maricela Rodriguez-Acosta | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||||||||
HRH Princess Basma Fatima bint Ali bin Nayef | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||||||||
Michael Todd Murphy | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||||||
STUART JEROME CLENAGHAN | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
||||||||||
Dr PETER WYSE JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Dr CHARLOTTE ANNE GREZO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Martin Gibson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.