ymddiriedolwyr HARPER ADAMS UNIVERSITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1098579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niamh Molloy | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Comfort Tevera | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
William Alexander Ivor Ferguson | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Mandy Thorn | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Joan Cole | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Professor Ken Sloan | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Richard Hambleton | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Matthew Blaken | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Peter Ward | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
CLIVE GURNEY | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.