ymddiriedolwyr THE BRITISH SHALOM-SALAAM TRUST
Rhif yr elusen: 1103211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR GILL YUDKIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stephen Fox | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Gene Feder Professor | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
David John Sperlinger | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||
COLIN WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 28 December 2011 |
|
|
||||
NAOMI ANN WAYNE | Ymddiriedolwr | 07 September 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.