Hanes ariannol LONDON LEGAL SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1101906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.37m | £1.34m | £1.22m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.28m | £1.29m | £1.21m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £513.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £219.59k | £302.98k | £681.35k | £401.53k | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.01m | £1.06m | £658.37k | £820.62k | £868.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.15k | £3.15k | £1.59k | £475 | £3.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £968.14k | £1.05m | £1.08m | £978.70k | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.89k | £230.22k | £207.01k | £232.48k | £298.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.40k | £142 | £235 | £12.84k | £9.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £863.41k | £929.62k | £880.01k | £733.33k | £1.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.