Hanes ariannol CFI CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1101899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £710.53k | £626.99k | £472.83k | £440.70k | £658.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.66k | £459.30k | £451.88k | £500.42k | £473.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £645.78k | £565.34k | N/A | N/A | £615.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.61k | £61.34k | N/A | N/A | £42.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £144 | £313 | N/A | N/A | £351 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £267.36k | £264.53k | N/A | N/A | £269.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.66k | £459.30k | N/A | N/A | £473.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.98k | £15.69k | N/A | N/A | £18.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £128.60k | £76.08k | N/A | N/A | £117.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.