Hanes ariannol RESURGO TRUST
Rhif yr elusen: 1100885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £2.62m | £2.78m | £3.28m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.40m | £2.07m | £2.12m | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.00k | £45.00k | £116.72k | £148.03k | £60.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.74m | £2.31m | £2.44m | £2.61m | £2.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £508.99k | £308.04k | £138.51k | £416.60k | £453.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £141.77k | £0 | £0 | £0 | £220.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £199.32k | £247.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.02m | £1.68m | £1.45m | £2.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £367.91k | £383.98k | £396.35k | £263.38k | £300.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.14k | £5.52k | £9.62k | £10.74k | £9.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £409.32k | £537.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.