Hanes ariannol HOPE EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1102313
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 05/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.03k | £30.97k | £22.40k | £24.23k | £17.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.51k | £26.82k | £29.80k | £19.43k | £29.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.