Trosolwg o’r elusen RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 244108-2
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 23 OCTOBER 1973 AMENDED 9 MARCH 1977 20 MARCH 1980 5 OCTOBER 1982 10 MARCH 1983, 14 JUNE 1984, 9 MARCH 1995, 15 MARCH 1996 AND 1 APRIL 1999 AND 16 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL-BEING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 18 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.