Hanes ariannol Blueprint for All
Rhif yr elusen: 1102267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £923.69k | £6.03m | £2.76m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £803.96k | £1.17m | £1.61m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £334.59k | £365.18k | £60.35k | £26.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.48m | £705.58k | £5.88m | £2.55m | £2.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £51.75k | £53.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £262.05k | £208.01k | £119.95k | £111.85k | £114.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £7 | £1.12k | £968 | £29.32k | |
|
Incwm - Arall | £2.17k | £10.10k | £35.48k | £52.09k | £16.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.71k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £608.87k | £613.98k | £324.25k | £1.08m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.50k | £46.44k | £651.78k | £480.51k | £404.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.48k | £13.23k | £143.40k | £104.98k | £28.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £21.17k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £856.16k | £143.54k | £191.81k | £54.26k | £75.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.