Hanes ariannol YOUTH FOCUS NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1101799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.11k | £661.29k | £595.56k | £862.00k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £647.38k | £637.45k | £554.10k | £768.01k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £900 | £22.69k | £46.59k | £51.07k | £97.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £24.83k | £1.35k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £260 | £112 | £1.90k | £1.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £665.07k | £657.72k | £567.93k | £857.17k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.02k | £3.31k | £2.68k | £1.58k | £3.23k | |
|
Incwm - Arall | £1.02k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.35k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £647.38k | £637.45k | £554.10k | £768.01k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.88k | £2.88k | £2.88k | £2.88k | £9.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.