ymddiriedolwyr HIGH SHERIFF OF SURREY YOUTH AWARDS
Rhif yr elusen: 1101878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Cluff | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||||
Ian Katte | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||
Timothy Andrew de Burgh Wates | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||||
HH Christopher Allan Critchlow LLB DL | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
SHAHID AZEEM | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|||||||
RICHARD WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|||||||
Brigadier Paul Evans | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.