Hanes ariannol KINGSWAY INTERNATIONAL CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1102114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.17m | £6.70m | £6.73m | £6.44m | £6.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.75m | £8.16m | £6.36m | £6.42m | £9.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.26k | £128.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.91m | £5.74m | £6.04m | £6.09m | £6.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.74k | £36.66k | £41.55k | £10.41k | £9.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £961.12k | £807.37k | £461.14k | £222.18k | £251.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.09k | £62.75k | £46.71k | £96.31k | £119.04k | |
|
Incwm - Arall | £191.95k | £48.82k | £136.43k | £17.44k | £16.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.21m | £7.61m | £5.88m | £5.94m | £8.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £538.05k | £545.29k | £487.57k | £483.29k | £401.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £326.96k | £320.05k | £352.33k | £377.14k | £335.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.