Hanes ariannol THE BUCKINGHAMSHIRE ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1103063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.32m | £1.50m | £1.91m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.26m | £1.41m | £1.87m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £96.81k | £51.02k | £118.06k | £151.37k | £1.19m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £369.60k | £338.04k | £399.24k | £222.84k | £108.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.44k | £44.71k | £31.57k | £48.26k | £98.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £74.12k | £145.44k | £90.40k | £76.55k | £58.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £1.11m | £1.34m | £1.77m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.65k | £13.22k | £10.21k | £11.81k | £19.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.61k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.22m | £1.37m | £1.83m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.61k | £3.40k | £1.18k | £2.26k | £32.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £6.80k | £8.94k | £7.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £34.50k | £34.06k | £34.10k | £34.32k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.