ymddiriedolwyr THE NORTH NORTHUMBERLAND HOSPICE
Rhif yr elusen: 1103635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCY HELEN MAXWELL CARROLL | Cadeirydd | 09 March 2017 |
|
|
||||
David Thorne | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Sir Alan William Craft | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Joan Alyson Raine | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
John Cooke MBE | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Elaine Claire Beauchamp | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Sherrard | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.