Hanes ariannol WORKING TOGETHER
Rhif yr elusen: 1105853
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.85k | £46.23k | £39.83k | £60.04k | £51.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.04k | £37.14k | £43.20k | £48.12k | £45.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.