Hanes ariannol FRIENDS OF HMSG
Rhif yr elusen: 1104054
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91k | £26.41k | £10.12k | £8.11k | £9.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £376 | £13.41k | £25.01k | £17.42k | £3.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.