Hanes ariannol THE HELPING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1104484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.78m | £23.65m | £21.36m | £35.72m | £21.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.78m | £13.39m | £17.87m | £19.06m | £17.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.88m | £1.76m | £0 | £14.72m | £4.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.90m | £21.90m | £21.36m | £21.00m | £21.10m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.77m | £9.05m | £13.14m | £15.60m | £13.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.01m | £4.34m | £4.73m | £3.46m | £3.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.45k | £30.00k | £30.00k | £32.58k | £36.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.71m | £8.99m | £13.02m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.01m | £4.34m | £4.73m | £3.46m | £3.74m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.