Hanes ariannol TWO RIVERS HOUSING
Rhif yr elusen: 1104723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.57m | £27.13m | £28.67m | £26.18m | £30.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.19m | £22.00m | £24.47m | £23.35m | £27.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £376.00k | £763.75k | £70.00k | £126.25k | £120.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £856.00k | £183.00k | £1.54m | £46.35k | £81.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.60m | £26.75m | £26.52m | £24.88m | £28.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £208.00k | £181.00k | £17.76k | £47.48k | £892.58k | |
|
Incwm - Arall | £905.00k | £13.00k | £596.28k | £1.20m | £888.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.19m | £22.00m | £22.93m | £23.34m | £27.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £456.00k | £452.15k | £483.30k | £602.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £60.68k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.53m | £8.05k | £15.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.