Hanes ariannol DALGARNO TRUST
Rhif yr elusen: 1105119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.65k | £483.39k | £556.82k | £631.59k | £666.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £475.90k | £472.33k | £472.25k | £606.44k | £622.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £266.25k | £191.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.37k | £61.00k | £252.50k | £118.13k | £289.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £4.18k | £15.68k | £38.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £23.29k | £34.84k | £30.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £529.14k | £487.91k | £596.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £205 | £78 | £1.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £93.09k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £472.25k | £606.44k | £622.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.80k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.