ymddiriedolwyr THE HOUSEHOLD CAVALRY MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1108039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel James Dominic Auriol Gaselee | Cadeirydd | 30 November 2019 |
|
|||||
Brian Edward Rogers | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Lt Col Anthony Edward Gilham | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Colonel Crispin Alexander Lockhart MBE | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Henry Samuel Jervoise Scott | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Jonathan Roger Elliott Coles | Ymddiriedolwr | 21 August 2016 |
|
|
||||
Conn MacEvilly | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
MAJOR GENERAL BARNABAS WILLIAM BENJAMIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.