Hanes ariannol THEATR GENEDLAETHOL CYMRU
Rhif yr elusen: 1106032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.29m | £1.10m | £1.24m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.35m | £879.50k | £1.37m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.11m | £1.05m | £1.08m | £1.06m | £1.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £1.08m | £1.09m | £1.11m | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.86k | £4.59k | £2.88k | £1.09k | £2.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £76.73k | £201.37k | £11.17k | £127.90k | £173.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.07k | £2.50k | £759 | £326 | £3.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.34m | £875.26k | £1.37m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.22k | £2.22k | £4.24k | £5.34k | £5.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.83k | £1.76k | £1.98k | £167 | £1.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.