Hanes ariannol CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES LIMITED
Rhif yr elusen: 1105974
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £2.04m | £1.11m | £824.25k | £656.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.94m | £1.23m | £1.06m | £896.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £198.46k | £1.84m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.88k | £10.47k | £2.29k | £3.56k | £21.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.55k | £185.21k | £103.75k | £36.92k | £3.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.84m | £986.59k | £783.71k | £631.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.17k | £10.96k | £716 | £56 | £760 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.24k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.84m | £1.15m | £1.03m | £877.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.59k | £105.63k | £77.89k | £32.83k | £18.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.92k | £0 | £43.24k | £37.19k | £41.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.