ymddiriedolwyr HOME-START DAVENTRY AND SOUTH NORTHANTS
Rhif yr elusen: 1105831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Lofts | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|||||
Peter Jacob | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Lord Boswell of Aynho Timothy Eric Boswell | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|||||
Lucinda Mackay | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|||||
Caroline Neale | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Maria Donna Taylor | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Denise Suzanne Jones | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Robert Wingerath | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
RUTH MARGARET SCOTT CURZON | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.