Hanes ariannol WIRRAL WOMEN & CHILDRENS' AID
Rhif yr elusen: 1106399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.46k | £485.88k | £575.97k | £502.56k | £654.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £549.64k | £509.45k | £561.58k | £554.91k | £616.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £173.59k | £174.64k | £175.46k | £193.52k | £356.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.08k | £3.16k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £72.41k | £32.84k | £52.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £46.16k | £40.96k | £40.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £455.99k | £427.73k | £558.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.42k | £1.03k | £1.92k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £525.22k | £516.97k | £573.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £36.36k | £37.94k | £43.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.03k | £0 | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.