ymddiriedolwyr NONSUCH SINGERS
Rhif yr elusen: 1105880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Roxby | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Matthew Whalley | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Rev Margaret Jane Andrews | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Michelle Mazzocco | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Jessica Fisher | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
ANNE RAIKES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SONIA SIMONE RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.