Hanes ariannol COVENTRY RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE
Rhif yr elusen: 1115052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.05m | £1.14m | £1.06m | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.16m | £1.07m | £1.01m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £219.83k | £280.04k | £565.85k | £213.75k | £231.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.45k | £262.04k | £103.00k | £461.32k | £507.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.58k | £21.55k | £61.54k | £50.73k | £40.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £1.03m | £1.08m | £996.17k | £975.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.21k | £2.59k | £533 | £378 | £3.65k | |
|
Incwm - Arall | £1.45k | £1.23k | £2.11k | £15.10k | £7.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.16m | £1.07m | £955.78k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.45k | £3.48k | £3.56k | £3.76k | £3.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £55.99k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.