Hanes ariannol INTEGRATED NEUROLOGICAL SERVICES
Rhif yr elusen: 1107273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £587.21k | £600.40k | £540.00k | £593.53k | £580.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £611.91k | £595.08k | £483.20k | £541.99k | £640.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £304.35k | £325.66k | £258.61k | £120.00k | £126.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.64k | £215.11k | £242.50k | £246.01k | £238.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £64.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £175.27k | £370.98k | £284.28k | £331.91k | £340.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75 | £121 | £46 | £27 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £304.35k | £14.19k | £13.84k | £15.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.84k | £0 | £4.74k | £2.83k | £11.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £573.85k | £560.06k | £453.41k | £507.56k | £598.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.06k | £35.02k | £29.78k | £34.43k | £41.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £0 | £4.63k | £5.16k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.