Hanes ariannol ROTARY CLUB OF SID VALLEY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1107346
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.94k | £17.09k | £20.24k | £1.85k | £4.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.17k | £16.68k | £21.65k | £3.18k | £4.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.