Hanes ariannol THE INJURED JOCKEYS FUND
Rhif yr elusen: 1107395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.41m | £4.98m | £5.74m | £5.01m | £6.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.53m | £4.92m | £4.74m | £4.98m | £5.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £122.72k | £1.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.35m | £2.91m | £3.64m | £3.29m | £4.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £795.38k | £817.74k | £1.13m | £923.28k | £875.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £225.74k | £177.19k | £99.50k | £152.49k | £178.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04m | £1.08m | £868.66k | £645.39k | £887.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.14m | £1.38m | £1.40m | £1.71m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.56m | £3.93m | £3.61m | £3.89m | £4.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £967.11k | £989.31k | £1.13m | £1.09m | £1.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.77k | £23.91k | £23.54k | £26.70k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.73k | £2.12k | £0 | £82.00k | £82.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £146.64k | £146.10k | £134.94k | £157.46k | £157.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.