Hanes ariannol Evnia Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1108278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.37m | £5.77m | £6.80m | £6.51m | £8.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.44m | £5.72m | £6.19m | £6.84m | £7.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.50m | £3.50m | £3.77m | £3.50m | £3.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.25m | £3.01m | £2.99m | £4.74m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.63k | £19.10k | £14.27k | £14.35k | £27.17k | |
|
Incwm - Arall | £1.85m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £3.64m | £3.54m | £3.95m | £3.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.96k | £16.99k | £9.55k | £9.30k | £18.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £196.27k | £105.04k | £0 | £0 | £2.89m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.75m | £2.08m | £2.65m | £2.89m | £4.12m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.