Hanes ariannol THE OPEN HOUSE PROJECT
Rhif yr elusen: 1107677
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.43k | £16.33k | £16.48k | £24.57k | £4.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.75k | £17.42k | £17.15k | £18.60k | £22.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.