ymddiriedolwyr EAST END HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 1107691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Gray | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
SIMON ANDREW TUREK | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|||||
Kenneth Edward Peter Beech | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
John Wing Fai Wu | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Emma Palmer | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jacqui Bateson | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
John Philip Henderson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Forhana Begum | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Marek Andrzej WILUSZYNSKI | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Jahangir Mannan | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
KEVIN JOHN MOORE | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Carol Mary Hinvest | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.