Hanes ariannol NUNEATON & BEDWORTH LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1109970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.29m | £1.68m | £2.11m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65m | £2.47m | £1.99m | £2.27m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £126.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £96.79k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £290.14k | £312.38k | £74.51k | £221.29k | £281.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.07m | £1.97m | £1.60m | £1.88m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.63k | £8.58k | £9.90k | £6.97k | £10.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £2.33m | £1.93m | £2.18m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.03k | £141.03k | £59.87k | £85.68k | £108.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.60k | £8.80k | £9.15k | £11.64k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.