Hanes ariannol THE MULBERRY CENTRE
Rhif yr elusen: 1108999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.02k | £377.00k | £484.00k | £504.76k | £708.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.16k | £368.00k | £435.00k | £460.00k | £564.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.00k | £40.00k | £40.00k | £39.91k | £29.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.56k | £26.00k | £23.00k | £33.00k | £183.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £407.15k | £650.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £6.61k | £23.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £69.51k | £29.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.18k | £5.97k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £18.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £5.00k | £59.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £369.00k | £441.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £91.00k | £123.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.35k | £2.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.