ymddiriedolwyr THE MULBERRY CENTRE
Rhif yr elusen: 1108999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aileen McLeish | Cadeirydd | 30 November 2020 |
|
|||||
Suzanne Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Docherty | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Nigel Peter George | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr Gayatri Shah | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Piers Ronald Allen | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|||||
Christopher David Bezant | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Heather Loyce Scott Taylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
MATHIAS HERBERT WINKLER-WULFF | Ymddiriedolwr | 16 March 2013 |
|
|
||||
GRACE GAIL MARY GIBBS | Ymddiriedolwr | 16 March 2013 |
|
|
||||
Joy Pearce | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.