ymddiriedolwyr HOME-START WOKINGHAM DISTRICT
Rhif yr elusen: 1109629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gareth Heard | Cadeirydd | 23 November 2018 |
|
|
||||
Jessica Ruth Margaret Searle | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Anne Laleman | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Paul Armitage | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Kevin McGill | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Malcolm Richards | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Christopher Alan Jack | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Rory Edward McCormack | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Sheila Mary Heard | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
Helen Diffenthal | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
Patricia Cannam | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.