ymddiriedolwyr GIGGLESWICK SCHOOL
Rhif yr elusen: 1109826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Thursby | Cadeirydd | 09 June 2018 |
|
|
||||
Rev Susan Elizabeth McWhinney | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|||||
Sarah Crombie | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Christopher John Ringrose | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Tracy Pollard | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Elizabeth Watson | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Nicholas Dodd | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Thomas Coxon MA | Ymddiriedolwr | 09 June 2018 |
|
|
||||
Ian Michael Cornelius | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
Roderick Richard Waldie | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
ANDREW MILES JARMAN | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
MARK ROBERT CORNER | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|||||
MR R A P BROCKLEHURST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.