Hanes ariannol MANSFIELD AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1109922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.67k | £327.91k | £408.17k | £443.21k | £316.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.47k | £374.53k | £392.34k | £449.08k | £382.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £124.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £217.47k | £67.80k | £77.00k | £255.80k | £94.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.