Hanes ariannol CROSSROADS CARING FOR CARERS WORCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1110582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £602.38k | £512.16k | £452.75k | £441.33k | £381.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.74k | £539.28k | £455.05k | £452.75k | £455.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £276.04k | £222.23k | £157.15k | £202.47k | £175.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.57k | £62.91k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.33k | £2.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £585.11k | £499.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.95k | £9.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £359.68k | £301.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £267.42k | £236.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.37k | £13.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.77k | £1.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £635 | £707 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.