Hanes ariannol THE FREUD MUSEUM LONDON
Rhif yr elusen: 1112854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £727.74k | £698.16k | £650.69k | £630.33k | £732.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £698.74k | £668.96k | £541.57k | £665.05k | £774.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £225.91k | £68.10k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £183.30k | £205.63k | £462.36k | £228.39k | £197.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £111.51k | £64.24k | £5.94k | £53.04k | £76.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £375.26k | £368.06k | £170.00k | £246.56k | £412.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174 | £131 | £96 | £52 | £1.68k | |
|
Incwm - Arall | £57.50k | £60.10k | £12.30k | £102.28k | £45.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £576.90k | £576.48k | £491.52k | £563.85k | £663.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.84k | £92.48k | £50.06k | £101.20k | £109.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £7.30k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £979 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.