Hanes ariannol YEHUDA & MOSHE LIMITED
Rhif yr elusen: 1112319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £448.16k | £359.13k | £500.01k | £1.71m | £418.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.18k | £253.62k | £520.88k | £774.40k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £451.25k | £1.67m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £48.76k | £44.25k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £501.21k | £747.86k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £19.67k | £26.54k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £149 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £501.21k | £747.71k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £17.85k | £26.54k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.