Hanes ariannol The Gerald and Gail Ronson Family Foundation
Rhif yr elusen: 1111728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.35m | £546.68k | £48.20m | £23.23m | £3.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74m | £12.06m | £3.36m | £11.37m | £11.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.30m | £0 | £47.41m | £22.50m | £2.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £47.41m | £22.50m | £2.53m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05m | £546.68k | £782.37k | £729.53k | £1.35m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.66m | £11.91m | £3.04m | £11.14m | £11.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £81.33k | £150.95k | £321.68k | £236.83k | £215.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.60k | £19.20k | £24.48k | £25.80k | £25.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.53m | £11.34m | £2.36m | £10.06m | £11.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £81.33k | £150.95k | £321.68k | £236.83k | £215.37k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.