Hanes ariannol HAMMERSMITH COMMUNITY GARDENS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1111999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.40k | £367.19k | £348.31k | £500.15k | £522.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.26k | £275.99k | £238.77k | £427.18k | £429.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.91k | £114.00k | £75.28k | £4.44k | £129.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.00k | N/A | £129.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £34.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £277.51k | £293.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £222.58k | £193.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £71 | £497 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £409.68k | £389.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £17.50k | £40.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.01k | £4.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.