Hanes ariannol FRIENDS OF CHUMS
Rhif yr elusen: 1114896
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.17k | £469.90k | £439.74k | £461.67k | £337.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £344.91k | £505.78k | £412.88k | £461.31k | £368.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.