Hanes ariannol THE APAX FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.62m | £4.08m | £1.93m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £3.18m | £5.97m | £3.36m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £656.38k | £35.35k | £41.52k | £1.43m | £2.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.43m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £558.84k | £680.25k | £611.52k | £498.44k | £805.13k | |
|
Incwm - Arall | £610.90k | £908.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.88m | £5.95m | £2.16m | £3.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.17k | £18.45k | £19.79k | £8.92k | £17.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.30k | £36.75k | £55.14k | £65.90k | £58.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.03m | £1.85m | £5.90m | £2.09m | £2.85m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.17k | £18.45k | £19.79k | £8.92k | £17.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.28m | £0 | £1.19m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.